Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marysvej 10, 4200 Slagelse (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Direktion: Anette Frimann Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-14 (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Legale ejere: Anette Frimann Christensen, Rasmus Jon Christensen (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Navne: Empati og Relation ApS (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Reelle ejere: Anette Frimann Christensen, Rasmus Jon Christensen (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Stiftere: Rasmus Jon Christensen, Anette Frimann Christensen (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Vedtægter: 2019-01-14 (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-27)