Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2023-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygårdspark 97, 3520 Farum (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 fjernes Direktion: Nuh Taspinar (direktør) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-26 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 fjernes Kontaktoplysninger: zizuzinedine@hotmail.com (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 fjernes Legale ejere: Nuh Taspinar (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 fjernes Navne: TASPINAR HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 fjernes Reelle ejere: Nuh Taspinar (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 fjernes Stiftere: Nuh Taspinar (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-01-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Autopunktet Farum ApS. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2022-01-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lundskov Biler ApS. (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2023-01-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2021-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2021-03-19 tilføjes Navne: TASPINAR HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2021-03-18 fjernes Navne: TASPINAR HOLDING IVS (offentliggjort 2021-03-21)
Den 2021-03-19 tilføjes Vedtægter: 2021-03-19 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2021-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2021-03-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-21)
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårdspark 97, 3520 Farum (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-01-26 tilføjes Direktion: Nuh Taspinar (direktør) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt at drive virksomhed med investe-ring og finansiering samt anden virksomhed i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-26 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-01-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-03-21)
Den 2019-01-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-01-26 tilføjes Kontaktoplysninger: zizuzinedine@hotmail.com (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-01-26 tilføjes Legale ejere: Nuh Taspinar (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-01-26 tilføjes Navne: TASPINAR HOLDING IVS (offentliggjort 2021-03-21)
Den 2019-01-26 tilføjes Reelle ejere: Nuh Taspinar (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-01-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-01-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-01-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-01-26 tilføjes Stiftere: Nuh Taspinar (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-01-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-01-26 tilføjes Vedtægter: 2019-01-26 (offentliggjort 2021-03-21)
Den 2019-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-21)
Den 2019-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-22)