Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-01 tilføjes Legale ejere: Nuppnau Holding ApS, NIELS VIND HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-01)
Den 2022-10-01 fjernes Legale ejere: SVB888 Holding ApS (offentliggjort 2022-10-01)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: Nuppnau Holding ApS, NIELS VIND HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-01)
Den 2022-05-10 tilføjes Legale ejere: Nuppnau Holding ApS, NIELS VIND HOLDING ApS, Kasper Kristensen Invest ApS (offentliggjort 2022-10-01)
Den 2022-05-09 fjernes Legale ejere: Kasper Kristensen Invest ApS, NIELS VIND HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-05-10 tilføjes Reelle ejere: Kasper Refshauge Kristensen (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-05-10 fjernes Reelle ejere: Niels Vind Knudsen (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-05-09 fjernes Reelle ejere: Kasper Refshauge Kristensen (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-12 tilføjes Binavne: Claimbizz ApS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 tilføjes Vedtægter: 2022-01-12 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-30 tilføjes Legale ejere: Kasper Kristensen Invest ApS, NIELS VIND HOLDING ApS, SVB888 Holding ApS (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2021-12-29 fjernes Legale ejere: Kasper Kristensen Invest ApS, NIELS VIND HOLDING ApS, SVB888 Holding ApS (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-12-13 tilføjes Hovedbranche: Risiko- og skadesvurdering (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-12 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-07-22 tilføjes Legale ejere: SVB888 Holding ApS (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-07-22 tilføjes Reelle ejere: Niels Vind Knudsen (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2021-07-21 fjernes Reelle ejere: Niels Vind Knudsen (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-19 tilføjes Vedtægter: 2021-05-19 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-05-19 fjernes Bestyrelse: Kasper Refshauge Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-23 tilføjes Legale ejere: NIELS VIND HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-04-23 fjernes Legale ejere: Ejby-Thomsen-Invest ApS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-04-22 fjernes Legale ejere: NIELS VIND HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-04-23 tilføjes Reelle ejere: Niels Vind Knudsen (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-03 tilføjes Legale ejere: Ejby-Thomsen-Invest ApS, Kasper Kristensen Invest ApS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2020-02-02 fjernes Legale ejere: Kasper Kristensen Invest ApS (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2019-09-01 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Vind (formand) (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-09-01 fjernes Bestyrelse: Mikkel Vind (formand) (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-09-01 tilføjes Legale ejere: Rosen Vind Invest ApS, Kasper Kristensen Invest ApS, NIELS VIND HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-09-01 fjernes Legale ejere: Rosen Vind Invest ApS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-09-01 tilføjes Reelle ejere: Kasper Refshauge Kristensen (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2019-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-01 tilføjes Vedtægter: 2019-09-01 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-31 fjernes Legale ejere: Kasper Kristensen Invest ApS (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-08-31 fjernes Reelle ejere: Kasper Refshauge Kristensen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-08-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-08-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesvej 2, 6100 Haderslev (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-25 tilføjes Direktion: Kasper Refshauge Kristensen (direktør) (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning og salg af ydelser samt digitale løsninger indenfor autobranchen og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-25 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-01-25 tilføjes Hjemmeside: takseringshjaelp.dk (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-25 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-25 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@takseringshjaelp.dk (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-25 tilføjes Legale ejere: Kasper Kristensen Invest ApS (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-01-25 tilføjes Navne: Takseringshjælp.dk ApS (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-25 tilføjes Reelle ejere: Kasper Refshauge Kristensen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-01-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-01-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-01-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-25 tilføjes Stiftere: Kasper Kristensen Invest ApS (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-01-25 tilføjes Vedtægter: 2019-01-25 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2019-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-26)