Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Finn Christensen | 10.11.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Ravnholt | 16.07.2020 | 10.11.2022 | direktør |
Finn Christensen | 28.11.2019 | 16.07.2020 | direktør |
Jan Helsinghof | 21.01.2019 | 28.11.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Miamaya Jasmine Monike Sommer | 22.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Steen Anholm Slaikjær | 21.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Kisum Kjær | 21.01.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Holmegaard Hansen | 21.01.2019 | 16.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Steen Risbjerg Hansen | 21.01.2019 | 22.03.2022 | bestyrelsesmedlem |