Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Boe Sallingboe(virk.: 8) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Lene Sallingboe Damgaard(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Boe Sallingboe | 13.11.2007 | Sønder Boulevard 16, 1720 København V |
Lene Sallingboe Damgaard | 01.08.2010 | Sønder Boulevard 16, 1720 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
NAFSTAD FINE WINES ApS | 34740488 | NORMAL | Engroshandel med vin og spiritus (463420) |
Sallingboe Developments v/Boe Sallingboe | 25460634 | Aktiv | Industriel design og produktdesign (741010) |
Urbangarden.dk ApS | 40201270 | NORMAL | Fremstilling af andre plastprodukter (222900) |
Urbangarden.dk ApS. |
Sidst opdateret den 25.01.2019 og angivet som gældende fra 14.01.2019 (2093 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Urban Farm ApS | 40943706 |
Urban Ferslev | 27277926 |
Urban Food ApS | 39287889 |
Urban Frandsen | 82397612 |
Urbangarden.dk ApS | 40201270 |
URBAN GARDEN COMPANY ApS | 36430893 |
URBAN GOODS ApS | 34738327 |
Urban Gravity | 38125974 |
URBAN GREEN ApS | 35517340 |
URBAN GREENHOUSE ApS | 35236031 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Boe Sallingboe(virk.: 8) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Lene Sallingboe Damgaard(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 11 % | 11 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Boe Sallingboe(virk.: 8) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 4 | 1 | 6 |
Lene Sallingboe Damgaard(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sum | 2 | 5 | 1 | 8 |
Pct. | 13 % | 31 % | 6 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |