Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Kibsgaard | 24.06.2020 | 26.05.2021 | adm. dir |
Jannie Kibsgaard | 01.02.2020 | 24.06.2020 | direktør |
Jannie Kibsgaard | 01.07.2019 | 31.12.2019 | direktør |
Kim Kibsgaard | 22.01.2019 | 01.02.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Kibsgaard | 23.04.2020 | 26.05.2021 | formand |