Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Binavne | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duevej 56, 5., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyrdevangen 25, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2019-01-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UpSmarting ApS. (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyrdevangen 25, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2020-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Genforeningspladsen 24, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-08 fjernes Binavne: Karlsfred Holding IVS, Holdingselskab Karlsfred IVS, Holdingselskab Alessandro Karlsfred IVS, Alessandro Karlsfred IVS, Alessandro Karlsfred Holding IVS (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-11-26 tilføjes Navne: UpGroup Holding ApS (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-11-25 fjernes Navne: Karlsfred IVS (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-11-26 tilføjes Vedtægter: 2019-11-26 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-11-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-03-29 tilføjes Vedtægter: 2019-03-29 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Genforeningspladsen 24, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2019-01-24 tilføjes Binavne: Karlsfred Holding IVS, Holdingselskab Karlsfred IVS, Holdingselskab Alessandro Karlsfred IVS, Alessandro Karlsfred IVS, Alessandro Karlsfred Holding IVS (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-01-24 tilføjes Direktion: Alessandro Sebastian Karlsfred (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede investeringer efter ledelsens nærmere bestemmelse. (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-03-31 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-24 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-24 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000,00 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-01-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Legale ejere: Alessandro Sebastian Karlsfred (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-01-24 tilføjes Navne: Karlsfred IVS (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-01-24 tilføjes Reelle ejere: Alessandro Sebastian Karlsfred (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Stiftere: Alessandro Sebastian Karlsfred (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Vedtægter: 2019-01-24 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-24)