Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-04-24 tilføjes Navne: Olav Lisborg ApS (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-04-23 fjernes Navne: Olav Lisborg IVS (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-04-24 tilføjes Vedtægter: 2019-04-24 (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-04-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejøgade 26, 1. 103., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Direktion: Tom Lisborg (direktør) (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-04-30 (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-24 (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-01-24 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Kontaktoplysninger: tli@os.dk (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Legale ejere: LISBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Navne: Olav Lisborg IVS (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-01-24 tilføjes Reelle ejere: Tom Lisborg (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Stiftere: LISBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Vedtægter: 2019-01-24 (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-24)