Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 12, 1203 København K (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-10-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AidanN US Equities ESG A/S. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2019-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-17 tilføjes Direktion: Morten Reignald Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og eje andele i danske og udenlandske selskaber, investeringsforeninger og kapitalforeninger samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-17 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-17 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 83.500,00 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-17 tilføjes Legale ejere: Mathilde Mølbæk Pedersen, Emma Mølbæk Pedersen, Cecilie Mølbæk Pedersen, HOLDINGSELSKABET 15. NOVEMBER 1864 ApS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2018-11-17 tilføjes Navne: Ceemma Invest ApS (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-17 tilføjes Reelle ejere: Mathilde Mølbæk Pedersen, Emma Mølbæk Pedersen, Cecilie Mølbæk Pedersen, Helle Mølbæk Pedersen, Morten Reignald Pedersen (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2018-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-17 tilføjes Stiftere: HOLDINGSELSKABET 15. NOVEMBER 1864 ApS (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-17 tilføjes Vedtægter: 2018-11-17 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-23)