Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmevænget 2, 4690 Haslev (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-05 fjernes Binavne: ANDREAS D KRUSE HOLDING IVS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-23 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-05 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-05 fjernes Legale ejere: Andreas Dahlerup Kruse (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-05 fjernes Navne: ADK INVEST IVS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-05 fjernes Reelle ejere: Andreas Dahlerup Kruse (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-05 fjernes Stiftere: Andreas Dahlerup Kruse (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Direktion: Andreas Dahlerup Kruse (direktør) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmevænget 2, 4690 Haslev (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Binavne: ANDREAS D KRUSE HOLDING IVS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Direktion: Andreas Dahlerup Kruse (direktør) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af konsulentydelser indenfor el-branchen, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber, formueforvaltning og anden formuepleje og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-23 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Legale ejere: Andreas Dahlerup Kruse (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Navne: ADK INVEST IVS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Reelle ejere: Andreas Dahlerup Kruse (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Stiftere: Andreas Dahlerup Kruse (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-01-23 tilføjes Vedtægter: 2019-01-23 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-24)