Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Formål | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevangs Allé 3, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovmærkebakken 25, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Hjemmeside: www.holmtaiki.com (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 fjernes Hjemmeside: www.taisho.dk (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2020-10-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-18 tilføjes Legale ejere: Holm Taiki Holding ApS (offentliggjort 2020-05-21)
Den 2020-05-18 fjernes Legale ejere: Ida Helene Holm Christensen, Mads Taiki Pedersen (offentliggjort 2020-05-21)
Den 2020-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovmærkebakken 25, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2020-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovmærkebakken 25, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovmærkebakken 25, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2019-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Johan Kellers Vej 51, 1. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-09 tilføjes Hjemmeside: www.taisho.dk (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: info@taisho.dk (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-08 fjernes Kontaktoplysninger: maid@outlook.dk (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-19 tilføjes Binavne: Togo ApS, Taiki ApS, Ida Holm ApS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er grafisk design, salg af egne plakater, import & salg af japanske interiørartikler, konsulentydelser og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Navne: Taisho ApS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-18 fjernes Navne: Maid ApS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Vedtægter: 2019-02-19 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johan Kellers Vej 51, 1. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-01-22 tilføjes Direktion: Ida Helene Holm Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er grafisk design, salg af egne plakater og konsulentydelser og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-22 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-22 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-22 tilføjes Kontaktoplysninger: maid@outlook.dk (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-01-22 tilføjes Legale ejere: Ida Helene Holm Christensen, Mads Taiki Pedersen (offentliggjort 2020-05-21)
Den 2019-01-22 tilføjes Navne: Maid ApS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-22 tilføjes Reelle ejere: Ida Helene Holm Christensen, Mads Taiki Pedersen (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-22 tilføjes Stiftere: Mads Taiki Pedersen, Ida Helene Holm Christensen (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-22 tilføjes Vedtægter: 2019-01-22 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-23)