Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Navne | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2020-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S Vindmøller II. (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 3, 3., 1150 København K (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 3. th., 1364 København K (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-26 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-04-25 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-04-26 tilføjes Navne: Butterberg ApS (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-25 fjernes Navne: Windpark Butterberg/Malaune ApS (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-26 tilføjes Vedtægter: 2022-04-26 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 3. th., 1364 København K (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2020-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 12, 1., 1256 København K (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Direktion: Bruno Miltoft (direktør) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 fjernes Direktion: Niels Fuglsang Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af vindmøller og investeringsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2020-06-03 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-06-04 tilføjes Kontaktoplysninger: jbj@farwindenergy.dk (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Legale ejere: Jan Arvid Stridh Christensen, Bruno Miltoft (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 fjernes Legale ejere: Peter Halvorsen (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Navne: Windpark Butterberg/Malaune ApS (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2020-06-03 fjernes Navne: LCG Real Estate ApS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Reelle ejere: Jan Arvid Stridh Christensen, Bruno Miltoft (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 fjernes Reelle ejere: Peter Halvorsen (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør. (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Vedtægter: 2020-06-04 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2019-03-07 tilføjes Navne: LCG Real Estate ApS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-03-06 fjernes Navne: Blockchain Nordic Real Estate ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-07 tilføjes Vedtægter: 2019-03-07 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-03-07 fjernes Legale ejere: Niels Fuglsang Hansen (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-03-07 fjernes Reelle ejere: Niels Fuglsang Hansen (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-01-23 tilføjes Legale ejere: Peter Halvorsen (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-01-22 tilføjes Legale ejere: Niels Fuglsang Hansen (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-01-23 tilføjes Reelle ejere: Peter Halvorsen (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-01-22 tilføjes Reelle ejere: Niels Fuglsang Hansen (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 12, 1., 1256 København K (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-01-22 tilføjes Direktion: Niels Fuglsang Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-01-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investeringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-22 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-22 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2019-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-22 tilføjes Navne: Blockchain Nordic Real Estate ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-22 tilføjes Stiftere: Niels Fuglsang Hansen (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-01-22 tilføjes Vedtægter: 2019-01-22 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-22)