Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TANDLÆGE SIGNE BUUS ApS. (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallerødvænge 14, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 151, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 151, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-12-20 tilføjes Direktion: Signe Buus (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som investeringsselskab. (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-01 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-20 tilføjes Legale ejere: Signe Buus (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-20 tilføjes Navne: Signe Buus Holding ApS (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-20 tilføjes Reelle ejere: Signe Buus (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-20 tilføjes Stiftere: Signe Buus (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-20 tilføjes Vedtægter: 2018-12-20 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-22)