Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2021-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 28, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-07-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-07-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-21 (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-07-27 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-07-27 fjernes Legale ejere: Thomas Plass (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-07-27 fjernes Navne: People2work IVS (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-07-27 fjernes Reelle ejere: Thomas Plass (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-07-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-07-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-07-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-07-27 fjernes Stiftere: Thomas Plass (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-07-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-07-09 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2021-02-26 Statstidende Dekret
Den 2020-12-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 fjernes Bestyrelse: Alla Kurka (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 fjernes Direktion: Thomas Plass (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 28, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2019-01-21 tilføjes Bestyrelse: Alla Kurka (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-01-21 tilføjes Direktion: Thomas Plass (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2019-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2019-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-21 (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2019-01-21 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2019-01-21 tilføjes Legale ejere: Thomas Plass (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2019-01-21 tilføjes Navne: People2work IVS (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2019-01-21 tilføjes Reelle ejere: Thomas Plass (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2019-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2019-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2019-01-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2019-01-21 tilføjes Stiftere: Thomas Plass (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2019-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-01-21 tilføjes Vedtægter: 2019-01-21 (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2019-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2019-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)