Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Dekret | Direktion | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 44, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-21 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-26 fjernes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-26 fjernes Kontaktoplysninger: nma2665@youmail.dk (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-26 fjernes Legale ejere: Kim Steger Sørensen (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-26 fjernes Navne: KSS Taxa 2020 ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-26 fjernes Reelle ejere: Kim Steger Sørensen (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-26 fjernes Stiftere: Bent Hugo Kohl Donner (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-17)
Den 2023-09-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-09-17)
Den 2023-09-15 Statstidende Dekret
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-17)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Kim Steger Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-08-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 44, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2020-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 44, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2020-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2020-04-03 tilføjes Navne: KSS Taxa 2020 ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2020-04-02 fjernes Navne: KSS Taxa 2020 IVS (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-03 tilføjes Vedtægter: 2020-04-03 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2020-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2020-04-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 44, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålekistevej 150, 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-23 tilføjes Direktion: Kim Steger Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2020-03-23 fjernes Direktion: Bent Hugo Kohl Donner (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-23 tilføjes Kontaktoplysninger: nma2665@youmail.dk (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2020-03-22 fjernes Kontaktoplysninger: bogholderi@donners.dk (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-23 tilføjes Legale ejere: Kim Steger Sørensen (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2020-03-23 fjernes Legale ejere: Hugo Donners Holding ApS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-23 tilføjes Navne: KSS Taxa 2020 IVS (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-03-22 fjernes Navne: City 99 IVS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-23 tilføjes Reelle ejere: Kim Steger Sørensen (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2020-03-23 fjernes Reelle ejere: Bent Hugo Kohl Donner (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-23 tilføjes Vedtægter: 2020-03-23 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålekistevej 150, 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Direktion: Bent Hugo Kohl Donner (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre erhvervsmæssig personbefordring med et dansk indregistreret motorkøretøj indrette til befordring af personer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2019-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2019-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-21 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2019-01-21 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2019-01-21 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@donners.dk (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Legale ejere: Hugo Donners Holding ApS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Navne: City 99 IVS (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Reelle ejere: Bent Hugo Kohl Donner (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2019-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2019-01-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2019-01-21 tilføjes Stiftere: Bent Hugo Kohl Donner (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2019-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2019-01-21 tilføjes Vedtægter: 2019-01-21 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)