Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 tilføjes Legale ejere: Ceylan Bag, Erdogan Polat (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-05 fjernes Legale ejere: Ceylan Bag (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Reelle ejere: Ceylan Bag, Erdogan Polat (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-05 fjernes Reelle ejere: Ceylan Bag (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Navne: City 98 1 ApS (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-06 fjernes Navne: City 98 1 IVS (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Vedtægter: 2019-10-07 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kobbelvænget 19, 2. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålekistevej 150, 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 tilføjes Kontaktoplysninger: ceylan@live.dk (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-12 fjernes Kontaktoplysninger: bogholderi@donners.dk (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-12 tilføjes Direktion: Ceylan Bag (direktør) (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-12 fjernes Direktion: Bent Hugo Kohl Donner (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-12 tilføjes Legale ejere: Ceylan Bag (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-09-12 fjernes Legale ejere: Hugo Donners Holding ApS (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-12 tilføjes Navne: City 98 1 IVS (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-11 fjernes Navne: City 98 IVS (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-12 tilføjes Reelle ejere: Ceylan Bag (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-09-12 fjernes Reelle ejere: Bent Hugo Kohl Donner (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-12 tilføjes Vedtægter: 2019-09-12 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålekistevej 150, 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-01-21 tilføjes Direktion: Bent Hugo Kohl Donner (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre erhvervsmæssig personbefordring med et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af personer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-21 (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@donners.dk (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-01-21 tilføjes Legale ejere: Hugo Donners Holding ApS (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-01-21 tilføjes Navne: City 98 IVS (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-01-21 tilføjes Reelle ejere: Bent Hugo Kohl Donner (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Stiftere: Bent Hugo Kohl Donner (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Vedtægter: 2019-01-21 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-21)