Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-01-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Agenci ApS. (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Agenci ApS. (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2022-04-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Forlaget EFFEKT ApS. (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2024-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Flegborg 13, 2. 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-21 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Legale ejere: Anders Brøgger Lassen (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Navne: FRIMA Invest ApS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Reelle ejere: Anders Brøgger Lassen (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Stiftere: Anders Brøgger Lassen (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-12-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-12-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-26)
Den 2023-11-17 fjernes Direktion: Anders Brøgger Lassen (direktør) (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-06-03 tilføjes Navne: FRIMA Invest ApS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-06-02 fjernes Navne: A. W. Invest IVS (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-03 tilføjes Vedtægter: 2021-06-03 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-06-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-07-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flegborg 13, 2. 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-01-21 tilføjes Direktion: Anders Brøgger Lassen (direktør) (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2019-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-21 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-01-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-01-21 tilføjes Legale ejere: Anders Brøgger Lassen (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-01-21 tilføjes Navne: A. W. Invest IVS (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2019-01-21 tilføjes Reelle ejere: Anders Brøgger Lassen (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-01-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-01-21 tilføjes Stiftere: Anders Brøgger Lassen (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-12-26)
Den 2019-01-21 tilføjes Vedtægter: 2019-01-21 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2019-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2019-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-26)