Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 7, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-21 (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-17 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-17 fjernes Kontaktoplysninger: tamulka2024@gmail.com (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-17 fjernes Legale ejere: Arunas Tamulevicius (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-17 fjernes Navne: KFK Holding IVS (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-17 fjernes Reelle ejere: Arunas Tamulevicius (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-17 fjernes Stiftere: Kristian Færgemann Kristensen (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2021-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2021-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 Statstidende Dekret
Den 2021-10-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Bestyrelse: Arunas Tamulevicius (formand) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Direktion: Arunas Tamulevicius (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2020-08-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 7, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenstrupvej 42, 4573 Højby (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-21 tilføjes Kontaktoplysninger: tamulka2024@gmail.com (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-11-20 fjernes Kontaktoplysninger: ballerupfirma@gmail.com (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-07-31 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-07-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-23 tilføjes Bestyrelse: Arunas Tamulevicius (formand) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-07-23 fjernes Bestyrelse: Kristian Færgemann Kristensen (formand) (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-23 tilføjes Direktion: Arunas Tamulevicius (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-07-23 fjernes Direktion: Kristian Færgemann Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenstrupvej 42, 4573 Højby (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Orla Lehmannsgade 6, 1. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 tilføjes Kontaktoplysninger: ballerupfirma@gmail.com (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-07-14 fjernes Kontaktoplysninger: kristianfaergemannkristensen@gmail.com (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Arunas Tamulevicius (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-07-01 fjernes Legale ejere: Kristian Færgemann Kristensen (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Arunas Tamulevicius (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-07-01 fjernes Reelle ejere: Kristian Færgemann Kristensen (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orla Lehmannsgade 6, 1. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-01-21 tilføjes Bestyrelse: Kristian Færgemann Kristensen (formand) (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-01-21 tilføjes Direktion: Kristian Færgemann Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. Holdingselskabet har det primære formål, at det helt eller delvist ejer aktier eller anparter i kapitalselskaber. (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-21 (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-01-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-01-21 tilføjes Kontaktoplysninger: kristianfaergemannkristensen@gmail.com (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-01-21 tilføjes Legale ejere: Kristian Færgemann Kristensen (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-01-21 tilføjes Navne: KFK Holding IVS (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-01-21 tilføjes Reelle ejere: Kristian Færgemann Kristensen (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-01-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-01-21 tilføjes Stiftere: Kristian Færgemann Kristensen (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-01-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-01-21 tilføjes Vedtægter: 2019-01-21 (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-24)