Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | ||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-22 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbjerg Vang 9, 2840 Holte (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 51, 2. tv., 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2019-01-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kaphi Holding NG ApS. (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 51, 2. tv., 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 51, 2. tv., 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 51, 2. tv., 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 51, 2. tv., 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 51, 2. tv., 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 51, 2. tv., 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 51, 2. tv., 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2020-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 117, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-07 tilføjes Navne: bonjour flamant ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 fjernes Navne: bonjour flament ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-07 tilføjes Vedtægter: 2019-03-07 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 117, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-01-21 tilføjes Direktion: Kadja Lyngbak Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og investere i andre selskaber samt an-den efter direktionens vurdering beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-21 (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Legale ejere: Kadja Lyngbak Nielsen (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Navne: bonjour flament ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-21 tilføjes Reelle ejere: Kadja Lyngbak Nielsen (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2019-01-21 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2019-01-21 tilføjes Stiftere: Kadja Lyngbak Nielsen (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Vedtægter: 2019-01-21 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-21)