Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 161, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Direktion: Abraham Brew-Sam (direktør) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-07 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Legale ejere: Abraham Brew-Sam, Maritt Araba Biney Jensen (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Navne: AB AB IVS (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Reelle ejere: Abraham Brew-Sam, Maritt Araba Biney Jensen (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Stiftere: Maritt Araba Biney Jensen, Abraham Brew-Sam (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-08-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 161, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-01-07 tilføjes Direktion: Abraham Brew-Sam (direktør) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-01-07 tilføjes Formål: Virksomheden formal er at distribuere kolonialvarer fra Ghana samt konsultere virksomheder i import fra Vest Afrika. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-07 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-01-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-01-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-01-07 tilføjes Legale ejere: Abraham Brew-Sam, Maritt Araba Biney Jensen (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-01-07 tilføjes Navne: AB AB IVS (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-01-07 tilføjes Reelle ejere: Abraham Brew-Sam, Maritt Araba Biney Jensen (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-01-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-01-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-01-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-01-07 tilføjes Stiftere: Maritt Araba Biney Jensen, Abraham Brew-Sam (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-01-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-01-07 tilføjes Vedtægter: 2019-01-07 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-25)