Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | xbrl | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-01 tilføjes Legale ejere: Katja Vagner Jørgensen, Claus Vendelbo Jørgensen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-01 tilføjes Reelle ejere: Katja Vagner Jørgensen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2019-10-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CVJ-BYG ApS. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2024-03-31 fjernes Legale ejere: Claus Vendelbo Jørgensen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-09-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-03-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emil Møllers Gade 81, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-10-23 tilføjes Direktion: Claus Vendelbo Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-10-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 62.500,00 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-10-23 tilføjes Legale ejere: Claus Vendelbo Jørgensen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2018-10-23 tilføjes Navne: CVJ Byg Holding 2 ApS (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-10-23 tilføjes Reelle ejere: Claus Vendelbo Jørgensen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2018-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-10-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-10-23 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-10-23 tilføjes Vedtægter: 2018-10-23 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-18)