Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Direktion | Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Ento Labs ApS. (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2023-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 196.156,00 (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2023-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2023-06-12 tilføjes Legale ejere: Brink Advanced Technology ApS, Voyager Partners Fund I, LP, MCF Holding ApS, Init Holding ApS (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-06-12 fjernes Legale ejere: Ento Labs ApS (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2023-06-11 fjernes Legale ejere: Brink Advanced Technology ApS, Voyager Partners Fund I, LP, MCF Holding ApS, Init Holding ApS (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-06-07 tilføjes Legale ejere: MCF Holding ApS, Init Holding ApS, byFounders VC Fund II K/S (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2023-06-07 fjernes Legale ejere: Tberg ApS (offentliggjort 2023-06-25)
Den 2023-06-06 fjernes Legale ejere: MCF Holding ApS, Init Holding ApS, byFounders VC Fund II K/S (offentliggjort 2023-06-25)
Den 2023-06-12 tilføjes Reelle ejere: Henrik Brink (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-06-12 tilføjes Vedtægter: 2023-06-12 (offentliggjort 2023-06-25)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 tilføjes Legale ejere: Ento Labs ApS (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2023-02-16 tilføjes Bestyrelse: Henrik Brink (formand) (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-16 fjernes Bestyrelse: Bo Tranberg (formand) (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-15 fjernes Bestyrelse: Henrik Brink (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2022-09-01 tilføjes Hjemmeside: www.ento.ai (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ento.ai (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-31 fjernes Hjemmeside: www.entolabs.co (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-31 fjernes Kontaktoplysninger: info@entolabs.co (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-07-05 tilføjes Vedtægter: 2022-07-05 (offentliggjort 2023-06-25)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 97, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 6., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-02-22 tilføjes Vedtægter: 2022-02-22 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2021-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2021-11-10 tilføjes Bestyrelse: Henrik Brink (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2021-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 212.919,00 (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2021-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-06-25)
Den 2021-11-10 tilføjes Legale ejere: byFounders VC Fund II K/S, Voyager Partners Fund I, LP (offentliggjort 2023-06-25)
Den 2021-11-10 tilføjes Vedtægter: 2021-11-10 (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2021-11-10 fjernes Direktion: Malte Carøe Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-10 fjernes Reelle ejere: Henrik Brink, Bo Tranberg (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 tilføjes Direktion: Malte Carøe Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 156.249,00 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-06-19 tilføjes Legale ejere: MCF Holding ApS, Init Holding ApS, Tberg ApS, Brink Advanced Technology ApS (offentliggjort 2023-06-25)
Den 2019-06-18 fjernes Legale ejere: Brink Advanced Technology ApS, Tberg ApS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-19 tilføjes Vedtægter: 2019-06-19 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 83.333,00 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Legale ejere: Tberg ApS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-11 tilføjes Reelle ejere: Bo Tranberg (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-03-11 tilføjes Vedtægter: 2019-03-11 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 6., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2019-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostervej 90, 8680 Ry (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Hjemmeside: www.entolabs.co (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2019-02-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@entolabs.co (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostervej 90, 8680 Ry (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-01-15 tilføjes Binavne: Ento AI ApS (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-15 tilføjes Direktion: Henrik Brink (direktør) (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge og udvikle computerprogrammer til optimering af energiforbrug, samt al virksomhed som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-15 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-15 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-15 tilføjes Legale ejere: Brink Advanced Technology ApS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-01-15 tilføjes Navne: Ento Labs ApS (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-15 tilføjes Reelle ejere: Henrik Brink (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-01-15 tilføjes Stiftere: Brink Advanced Technology ApS (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-15 tilføjes Vedtægter: 2019-01-15 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-18)