Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordtoften 1, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-06 fjernes Binavne: Tarp Fotografi IVS, Benjamin Tarp Fotografi IVS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-16 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-06 fjernes Hjemmeside: www.benjamintarp.com (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-06 fjernes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-06 fjernes Kontaktoplysninger: Mail@benjamintarp.com (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-06 fjernes Legale ejere: Benjamin Tarp (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-06 fjernes Navne: Benjamintarp IVS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-06 fjernes Reelle ejere: Benjamin Tarp (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-06 fjernes Stiftere: Benjamin Tarp (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2021-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2021-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 Statstidende Dekret
Den 2021-09-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Direktion: Benjamin Tarp (direktør) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordtoften 1, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2020-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Degnemose Allé 9, 3. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 tilføjes Hjemmeside: www.benjamintarp.com (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Degnemose Allé 9, 3. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2019-01-16 tilføjes Binavne: Tarp Fotografi IVS, Benjamin Tarp Fotografi IVS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Direktion: Benjamin Tarp (direktør) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2019-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-16 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Kontaktoplysninger: Mail@benjamintarp.com (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Legale ejere: Benjamin Tarp (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Navne: Benjamintarp IVS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Reelle ejere: Benjamin Tarp (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Stiftere: Benjamin Tarp (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2019-01-16 tilføjes Vedtægter: 2019-01-16 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)