Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 88, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lygten 39, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lygten 39, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Oceanvej 1, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oceanvej 1, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2021-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgbjergsvej 1, 2450 København SV (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-09-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-09-04 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-04 tilføjes Legale ejere: CO/Nord ApS, GrowYou ApS (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-03 fjernes Legale ejere: CO/Nord ApS (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-04 tilføjes Reelle ejere: Kristian Riis (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-03 fjernes Reelle ejere: Kristian Riis (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-04 tilføjes Vedtægter: 2019-07-04 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgbjergsvej 1, 2450 København SV (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2019-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanonbådsvej 2, 1437 København K (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanonbådsvej 2, 1437 København K (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-17 tilføjes Direktion: Kristian Riis (direktør) (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-17 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-01-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-01-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: kristian@volcano.nu (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-17 tilføjes Legale ejere: CO/Nord ApS (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-01-17 tilføjes Navne: Nordic Satellites ApS (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-17 tilføjes Reelle ejere: Kristian Riis (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-01-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2019-01-17 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2019-01-17 tilføjes Stiftere: CO/Nord ApS (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-17 tilføjes Vedtægter: 2019-01-17 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-18)