Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedekæret 52, 1. th., 2640 Hedehusene (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-01 (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-29 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-29 fjernes Kontaktoplysninger: magic-box@outlook.dk (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-29 fjernes Navne: MagicBox IVS (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-29 fjernes Reelle ejere: Daniela Munch Ajredini, Dominique Catherine Heiberg-Christensen (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-29 fjernes Stiftere: Dominique Catherine Heiberg-Christensen, Daniela Munch Ajredini (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-20)
Den 2021-02-16 Statstidende Dekret
Den 2020-12-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-20)
Den 2020-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-20)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 fjernes Direktion: Daniela Munch Ajredini (direktør) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-02-01 tilføjes Direktion: Daniela Munch Ajredini (direktør) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: magic-box@outlook.dk (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedekæret 52, 1. th., 2640 Hedehusene (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2019-01-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge produkter og tjenester til børnefødselsdage. (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2019-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2019-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-01 (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2019-01-17 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2019-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2019-01-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2019-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2019-01-17 tilføjes Navne: MagicBox IVS (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2019-01-17 tilføjes Reelle ejere: Daniela Munch Ajredini, Dominique Catherine Heiberg-Christensen (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2019-01-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2019-01-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2019-01-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2019-01-17 tilføjes Stiftere: Dominique Catherine Heiberg-Christensen, Daniela Munch Ajredini (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2019-01-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-01-17 tilføjes Vedtægter: 2019-01-17 (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2019-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-30)