Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2019-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsvej 8, 6330 Padborg (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-13 fjernes Direktion: Leif Skourup Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-13 fjernes Legale ejere: Stine Skourup Bøttger Hansen, Pernille Skourup Bøttger Hansen, Andreas Skourup Bøttger Hansen, VLH HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-13 fjernes Navne: VLH Mellemholding ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-13 fjernes Reelle ejere: Leif Skourup Hansen (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-13 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-13 fjernes Stiftere: VLH HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsvej 8, 6330 Padborg (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Direktion: Leif Skourup Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt formueforvaltning i øvrigt (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Legale ejere: Stine Skourup Bøttger Hansen, Pernille Skourup Bøttger Hansen, Andreas Skourup Bøttger Hansen, VLH HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Navne: VLH Mellemholding ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Reelle ejere: Leif Skourup Hansen (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Stiftere: VLH HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Vedtægter: 2019-01-04 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: VLH ApS. (offentliggjort 2019-03-26)