Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-07-03 tilføjes Direktion: René Franck Agerholm (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-03 fjernes Direktion: Stuart Ralph Poppleton (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-03 tilføjes Reelle ejere: René Franck Agerholm (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-03 fjernes Reelle ejere: Stuart Ralph Poppleton (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-08-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 tilføjes Binavne: Lavpris energisyn ApS, Energispecialisten ApS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Vedtægter: 2021-11-29 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2019-01-16 tilføjes Direktion: Stuart Ralph Poppleton (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2019-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-02-28 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-16 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-16 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-16 tilføjes Legale ejere: Elite Energy Saving Holding ApS (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-16 tilføjes Navne: Elite Energy Saving ApS (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-16 tilføjes Reelle ejere: Stuart Ralph Poppleton (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2019-01-16 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-16 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-16 tilføjes Stiftere: Elite Energy Saving Holding ApS (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-16 tilføjes Vedtægter: 2019-01-16 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)