Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Saphe A/S. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-04 tilføjes Reelle ejere: Inger-Marie Sørensen, Freddy Sørensen (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-03 fjernes Reelle ejere: Freddy Sørensen, Freddy Sørensen (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-02-14 tilføjes Reelle ejere: Freddy Sørensen, Nikoline Sørensen, Emil Sørensen (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-02-13 fjernes Reelle ejere: Freddy Sørensen (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-22 tilføjes Legale ejere: Nikolime Holding ES ApS, Nikolime Holding NS ApS (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-18 tilføjes Legale ejere: Saphe Holding ApS (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-17 fjernes Legale ejere: Saphe Holding ApS (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-14 tilføjes Legale ejere: Saphe Holding ApS (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-18 tilføjes Vedtægter: 2019-01-18 (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-14 tilføjes Vedtægter: 2019-01-14 (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svend Engelunds Vej 17, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-14 tilføjes Direktion: Freddy Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings-, handels- og udviklingsvirksomhed herunder ved besiddelse af kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-01 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-14 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-14 tilføjes Navne: Nikolime Holding ApS (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-14 tilføjes Reelle ejere: Freddy Sørensen, Freddy Sørensen (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-01-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-14 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-14 tilføjes Stiftere: Saphe Holding ApS (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)