Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjørnagervej 6, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 fjernes Direktion: Kenn Toft (direktør) (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-03 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 fjernes Legale ejere: Kenn Toft (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 fjernes Navne: Great Falls Vodka ApS (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 fjernes Reelle ejere: Kenn Toft (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 fjernes Stiftere: Kenn Toft (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjørnagervej 6, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2021-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Måløv Byvej 229, 2760 Måløv (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-02-20 tilføjes Legale ejere: Kenn Toft (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2020-02-20 fjernes Legale ejere: Martin Lund (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-19 fjernes Legale ejere: Kenn Toft (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-20 tilføjes Reelle ejere: Kenn Toft (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2020-02-20 fjernes Reelle ejere: Martin Lund (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-19 fjernes Reelle ejere: Kenn Toft (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-20 fjernes Direktion: Martin Lund (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2020-01-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2020-01-22 tilføjes Navne: Great Falls Vodka ApS (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2020-01-21 fjernes Navne: Lundtoft Group IVS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-22 tilføjes Vedtægter: 2020-01-22 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2020-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2020-01-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Måløv Byvej 229, 2760 Måløv (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2019-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Literbuen 12, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Literbuen 12, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-03 tilføjes Direktion: Martin Lund (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge spiritus og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2019-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2019-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-03 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2019-01-03 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2019-01-03 tilføjes Legale ejere: Kenn Toft, Martin Lund (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-01-03 tilføjes Navne: Lundtoft Group IVS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-03 tilføjes Reelle ejere: Kenn Toft, Martin Lund (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-01-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2019-01-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2019-01-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2019-01-03 tilføjes Stiftere: Kenn Toft (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2019-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2019-01-03 tilføjes Vedtægter: 2019-01-03 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-21)