Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Bruland Hierwagen | 14.01.2019 | 22.08.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Daragh Coogan | 07.12.2021 | 15.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carl Johan von Christierson | 14.01.2019 | 22.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Bruland Hierwagen | 14.01.2019 | 22.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jehad Verjee | 14.01.2019 | 22.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Brian Joseph Norton | 14.01.2019 | 22.08.2024 | formand |
Michael Johanan Mager | 14.01.2019 | 07.12.2021 | bestyrelsesmedlem |