Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Højrupvejen 142, 5750 Ringe (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-14 fjernes Direktion: Erik Stougaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-03 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-14 fjernes Hjemmeside: www.horsingaroundsystems.com (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-14 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-14 fjernes Kontaktoplysninger: erik@horsingaroundsystems.dk (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-14 fjernes Legale ejere: Erik Stougaard Andersen, Mads Bernstorff Jørgensen (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-14 fjernes Navne: Horsing Around Systems ApS (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-14 fjernes Reelle ejere: Erik Stougaard Andersen, Mads Bernstorff Jørgensen (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-14 fjernes Stiftere: Erik Stougaard Andersen (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Højrupvejen 142, 5750 Ringe (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Lunds Vej 22, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-02-03 tilføjes Legale ejere: Erik Stougaard Andersen, Mads Bernstorff Jørgensen (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-02-02 fjernes Legale ejere: Erik Stougaard Andersen (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-03 tilføjes Reelle ejere: Erik Stougaard Andersen, Mads Bernstorff Jørgensen (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-02-02 fjernes Reelle ejere: Erik Stougaard Andersen (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Lunds Vej 22, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-01-03 tilføjes Direktion: Erik Stougaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og salg af produkter til heste samt anden efter direktionene skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-03 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-01-03 tilføjes Hjemmeside: www.horsingaroundsystems.com (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-01-03 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: erik@horsingaroundsystems.dk (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-01-03 tilføjes Legale ejere: Erik Stougaard Andersen (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-01-03 tilføjes Navne: Horsing Around Systems ApS (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-01-03 tilføjes Reelle ejere: Erik Stougaard Andersen (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-01-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-01-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-01-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-01-03 tilføjes Stiftere: Erik Stougaard Andersen (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-01-03 tilføjes Vedtægter: 2019-01-03 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-14)