Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Navne | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Nymarks Vej 15, 1., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Nymarks Vej 15, 1., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-20 fjernes Direktion: Jimmy Lisberg Holm (direktør) (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-08-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-15 tilføjes Legale ejere: GATHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-15 fjernes Legale ejere: Tranma Holding ApS (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-15 tilføjes Reelle ejere: Jimmy Lisberg Holm (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-15 fjernes Reelle ejere: Troels Riisbrich Underlien (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-14 fjernes Reelle ejere: Jimmy Lisberg Holm (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2021-09-15 tilføjes Legale ejere: Tranma Holding ApS (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2021-09-15 fjernes Legale ejere: GATHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-01 tilføjes Legale ejere: GATHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-01 fjernes Legale ejere: Selskabet af den 3. september 2021 ApS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-15 tilføjes Reelle ejere: Troels Riisbrich Underlien (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2021-09-01 tilføjes Reelle ejere: Jimmy Lisberg Holm (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2021-09-01 fjernes Reelle ejere: Claus Høj Broberg (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-08-31 fjernes Reelle ejere: Jimmy Lisberg Holm (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-07-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-01 tilføjes Navne: CANblau Tapas-Restaurant ApS (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-01 tilføjes Vedtægter: 2019-12-01 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-11-30 fjernes Navne: Dall'Italia ApS (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Nymarks Vej 15, 1., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Direktion: Jimmy Lisberg Holm (direktør) (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2019-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurations- og cateringvirksomhed samt efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-15 (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-15 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-15 tilføjes Legale ejere: Selskabet af den 3. september 2021 ApS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2019-01-15 tilføjes Navne: Dall'Italia ApS (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-01-15 tilføjes Reelle ejere: Jimmy Lisberg Holm, Claus Høj Broberg (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2019-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-15 tilføjes Stiftere: Selskabet af den 3. september 2021 ApS (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2019-01-15 tilføjes Vedtægter: 2019-01-15 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-02)