Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sidelmann 8220 ApS. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-12 tilføjes Vedtægter: 2019-02-12 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engtoften 12, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Direktion: Jesper Sidelmann Sønderby (direktør) (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje, herunder ejerskab i datterselskaber og andre kapitalandele. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-15 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-15 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Legale ejere: Jesper Sidelmann Sønderby (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Navne: Sidelmann Holding ApS (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Reelle ejere: Jesper Sidelmann Sønderby (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Stiftere: Jesper Sidelmann Sønderby (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Vedtægter: 2019-01-15 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-15)