Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-01-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åstræde 16, 4600 Køge (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Direktion: Tina Ravn Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-14 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Legale ejere: Tina Ravn Jensen (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Navne: Ravn Jensen Consult ApS (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Reelle ejere: Tina Ravn Jensen (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Stiftere: Tina Ravn Jensen (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Vedtægter: 2019-01-14 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-15)