Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Neergaards Gade 10, 2300 København S (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Direktion: Paw Daniel Munoz Saxgren (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-15 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Legale ejere: Paw Daniel Munoz Saxgren (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Navne: Paw Saxgren Holding ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Reelle ejere: Paw Daniel Munoz Saxgren (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Stiftere: Paw Daniel Munoz Saxgren (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Partners Trust ApS. (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-03-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Partners Trust ApS. (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-03-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Partners Trust ApS. (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Neergaards Gade 10, 2300 København S (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Direktion: Paw Daniel Munoz Saxgren (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-15 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Legale ejere: Paw Daniel Munoz Saxgren (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Navne: Paw Saxgren Holding ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Reelle ejere: Paw Daniel Munoz Saxgren (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Stiftere: Paw Daniel Munoz Saxgren (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Vedtægter: 2019-01-15 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-01)