Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-12 tilføjes Legale ejere: Remigija Knudsen (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-12 tilføjes Reelle ejere: Remigija Knudsen (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2019-01-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKRK Ejendomme ApS. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2020-07-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BALTICON.DK ApS. (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 55.000,00 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-13 tilføjes Vedtægter: 2020-07-13 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøddevænget 14, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølholm Landevej 14, 2. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-09-12 tilføjes Legale ejere: Svend Aage Knudsen (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2019-09-11 fjernes Legale ejere: Svend Aage Knudsen (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2019-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølholm Landevej 14, 2. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølholm Landevej 14, 2. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølholm Landevej 14, 2. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-01-10 tilføjes Direktion: Svend Aage Knudsen (direktør) (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt forestå investerings- og finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-10 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Kontaktoplysninger: sk@balticon.dk (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Legale ejere: Svend Aage Knudsen (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2019-01-10 tilføjes Navne: SKRK Holding ApS (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Reelle ejere: Svend Aage Knudsen (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2019-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Stiftere: Svend Aage Knudsen (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Vedtægter: 2019-01-10 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2019-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-15)