Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aggersundvej 13, 1. th., 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Søgårdsvej 3, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Direktion: Mahamed Hassan Suleiman (direktør) (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-04 fjernes Direktion: Hanne Whittard Bæk (direktør) (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Legale ejere: Mahamed Hassan Suleiman (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-04 fjernes Legale ejere: Hanne Whittard Bæk (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-04 tilføjes Reelle ejere: Mahamed Hassan Suleiman (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-04 fjernes Reelle ejere: Hanne Whittard Bæk (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgårdsvej 3, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-14 tilføjes Direktion: Hanne Whittard Bæk (direktør) (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udføre erhvervsmæssig personbefordring efter reglerne i taxiloven og i forskrifter udstedt i medfør af loven. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-14 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Legale ejere: Hanne Whittard Bæk (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-14 tilføjes Navne: Taxi 052 ApS (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Reelle ejere: Hanne Whittard Bæk (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Stiftere: Hanne Whittard Bæk (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Vedtægter: 2019-01-14 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-15)