Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordmarken 30, 8471 Sabro (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnevangen 185, 8471 Sabro (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-07-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnevangen 185, 8471 Sabro (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2021-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lystenlund 77, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-07-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-06 tilføjes Bestyrelse: Jan Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 fjernes Bestyrelse: Iurii Glozhyk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Vedtægter: 2021-05-06 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-29 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lystenlund 77, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergrave 4, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergrave 4, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-03 tilføjes Bestyrelse: Iurii Glozhyk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2019-01-03 tilføjes Direktion: Jan Holm (direktør) (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at levere software- og konsulentydelser til kunder i Europa samt hermed forbundet virksomhed- (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-03 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-03 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-03 tilføjes Legale ejere: Enavate Holdings, LLC (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-03 tilføjes Navne: Enavate Europe ApS (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-03 tilføjes Reelle ejere: Thomas Ajspur, Jesper Balser (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-01-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-01-03 tilføjes Stiftere: Enavate Holdings, LLC (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsens formand sammen med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-03 tilføjes Vedtægter: 2019-01-03 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2019-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-15)