Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boholtvej 10, 5874 Hesselager (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Høje Dong 8, 5771 Stenstrup (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2021-10-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Dong 8, 5771 Stenstrup (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2020-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 21, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 21, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2019-01-11 tilføjes Direktion: Peter Percival Dawkins (direktør) (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed vedrørende informationsteknologi, automation og EL, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-11 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-11 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-11 tilføjes Legale ejere: Peter Dawkins Holding ApS (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-11 tilføjes Navne: PD Automation & Consulting ApS (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-11 tilføjes Reelle ejere: Peter Percival Dawkins (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-11 tilføjes Stiftere: Peter Dawkins Holding ApS (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-11 tilføjes Vedtægter: 2019-01-11 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-15)