Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Finsens Alle 90, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 fjernes Direktion: Alexander Kjær Hay Schmidt (direktør) (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-02 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 fjernes Legale ejere: Alexander Kjær Hay Schmidt (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 fjernes Navne: Schmidts Holding ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 fjernes Reelle ejere: Alexander Kjær Hay Schmidt (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 fjernes Stiftere: Alexander Kjær Hay Schmidt (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Schmidt's Garage ApS. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2023-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Finsens Alle 90, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Direktion: Alexander Kjær Hay Schmidt (direktør) (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at, eje kapitalandele i andre selskaber, herunder fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-02 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Legale ejere: Alexander Kjær Hay Schmidt (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Navne: Schmidts Holding ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Reelle ejere: Alexander Kjær Hay Schmidt (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Stiftere: Alexander Kjær Hay Schmidt (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Vedtægter: 2019-01-02 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-01)