Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Bibranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-23)
Den 2023-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-23)
Den 2023-09-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-09-23)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-23)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Allan Kofoed (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-08-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2021-03-22 tilføjes Vedtægter: 2021-03-22 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-01-11 tilføjes Direktion: Allan Kofoed (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2021-01-11 fjernes Direktion: Mohamed Saleh (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-11 tilføjes Legale ejere: Allan Kofoed, Bayan Boushi (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-01-11 fjernes Legale ejere: Bilal Warrad, Mohamed Saleh, Allan Kofoed (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-11 tilføjes Reelle ejere: Allan Kofoed, Bayan Boushi (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-01-11 fjernes Reelle ejere: Mohamed Saleh, Bilal Warrad, Allan Kofoed (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-08-01 fjernes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-29 tilføjes Legale ejere: Mohamed Saleh (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-01-29 fjernes Legale ejere: Jihad Samsam (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-29 tilføjes Reelle ejere: Mohamed Saleh, Bilal Warrad (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-01-29 fjernes Reelle ejere: Jihad Samsam (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 fjernes Reelle ejere: Bilal Warrad (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-01 tilføjes Direktion: Mohamed Saleh (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-01-01 fjernes Direktion: Jihad Samsam (direktør) (offentliggjort 2020-02-15)
Den 2019-11-04 tilføjes Legale ejere: Jihad Samsam (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-11-04 fjernes Legale ejere: Allan Kofoed (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-04 tilføjes Reelle ejere: Jihad Samsam (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-11-04 fjernes Reelle ejere: Allan Kofoed (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-09 tilføjes Legale ejere: Bilal Warrad (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2019-09-01 fjernes Legale ejere: Jihad Samsam (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-09-09 tilføjes Reelle ejere: Bilal Warrad (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-09-01 fjernes Reelle ejere: Jihad Samsam (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-06-13 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2019-04-11 tilføjes Legale ejere: Allan Kofoed (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-04-11 fjernes Legale ejere: Israa Issam Chehade (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 tilføjes Reelle ejere: Allan Kofoed (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-04-11 fjernes Reelle ejere: Israa Issam Chehade (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispebjerg Bakke 7, 2400 København NV (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-06 tilføjes Direktion: Jihad Samsam (direktør) (offentliggjort 2020-02-15)
Den 2019-01-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive tandlægevirksomhed og hermed beslægtet aktiviteter. (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-06 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-06 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-06 tilføjes Legale ejere: Israa Issam Chehade, Jihad Samsam (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-01-06 tilføjes Navne: Tandlægehuset København ApS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-06 tilføjes Reelle ejere: Israa Issam Chehade, Jihad Samsam (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-01-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-06 tilføjes Stiftere: Jihad Samsam, Israa Issam Chehade (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2019-01-06 tilføjes Vedtægter: 2019-01-06 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2019-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)