Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovkysten 2, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2023-03-25)
Den 2023-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Vallerødvej 24, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2023-03-25)
Den 2023-03-25 tilføjes Kontaktoplysninger: cathrinewetlesen@hotmail.com (offentliggjort 2023-03-25)
Den 2019-01-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Wetlesen Photography ApS. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2023-01-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Vallerødvej 24, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2023-03-25)
Den 2019-01-12 tilføjes Direktion: Cathrine Wetlesen (direktør) (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-12 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-12 tilføjes Legale ejere: Cathrine Wetlesen, Kåre Wessel Wetlesen (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-12 tilføjes Navne: Gildum Wetlesen Holding ApS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-12 tilføjes Reelle ejere: Cathrine Wetlesen, Kåre Wessel Wetlesen (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-12 tilføjes Stiftere: Kåre Wessel Wetlesen, Cathrine Wetlesen (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-12 tilføjes Vedtægter: 2019-01-12 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-14)