Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Jørgen Ingmann | 03.09.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Wincents Brobæk Madsen | 24.04.2024 | 03.09.2024 | adm. dir |
Kevin Ross Wilkinson | 08.12.2023 | 24.04.2024 | direktør |
Anders Knokgaard Nielsen | 29.11.2021 | 08.12.2023 | direktør |
Kevin Ross Wilkinson | 04.11.2021 | 29.11.2021 | direktør |
Anders Knokgaard Nielsen | 22.07.2019 | 04.11.2021 | direktør |
Annette Egede Nylander | 22.07.2019 | 04.11.2021 | direktør |
Ho Kei Au | 02.01.2019 | 04.11.2021 | direktør |
Peter Munck Søe-Jensen | 02.01.2019 | 22.07.2019 | adm. dir |
Christoffer Fruergaard Larsen | 02.01.2019 | 22.07.2019 | direktør |
Rasmus Lildholdt Kjær | 02.01.2019 | 22.07.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Jørgen Ingmann | 03.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Signe Storgaard Sørensen | 25.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Kristian Qvade Rasmusen | 25.04.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Wincents Brobæk Madsen | 25.04.2024 | 03.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Lildholdt Kjær | 04.11.2021 | 25.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ho Kei Au | 04.11.2021 | 25.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mark Augustenborg Ødum | 04.11.2021 | 25.04.2024 | formand |