Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: VENZO.nxt A/S. (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: VENZO.nxt A/S. (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 34, 2400 København NV (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Bestyrelse: Dennis Meldhedegaard-Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Binavne: V.nxt A/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Direktion: Søren Luplau-Pagh (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Legale ejere: VNZ Holding A/S, VENZO.nxt A/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Navne: VENZO.nxt A/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Stiftere: VNZ Holding A/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-30 tilføjes Legale ejere: VENZO.nxt A/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-09-30 fjernes Legale ejere: ALEM Holding ApS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-29 fjernes Legale ejere: VENZO.nxt A/S (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-08-31 tilføjes Direktion: Søren Luplau-Pagh (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-08-31 fjernes Direktion: Christoffer Mc Carthy Mors (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-30 fjernes Direktion: Søren Luplau-Pagh (direktør) (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 615.385,00 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-08-31 tilføjes Legale ejere: VENZO.nxt A/S (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-08-31 fjernes Legale ejere: Christoffer Mors Holding ApS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-31 tilføjes Vedtægter: 2021-08-31 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-08-31 fjernes Reelle ejere: Christoffer Mc Carthy Mors (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Bestyrelse: Rikke Wümpelmann Juhl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-03-03 fjernes Bestyrelse: Søren Luplau-Pagh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening, af en direktør og næstformanden i forening, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-03-03 tilføjes Vedtægter: 2021-03-03 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-08 tilføjes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2020-04-01 tilføjes Direktion: Christoffer Mc Carthy Mors (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2020-01-30 fjernes Binavne: VENZO.nxt A/S (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-22 tilføjes Bestyrelse: Lars Stender-Rechter (næstformand) (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2020-01-21 fjernes Bestyrelse: Lars Stender-Rechter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-22 tilføjes Navne: VENZO.nxt A/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2020-01-21 fjernes Navne: VENZO.nxt AI A/S (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-22 tilføjes Vedtægter: 2020-01-22 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-27 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Wendelboe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-10-01 tilføjes Legale ejere: ALEM Holding ApS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 34, 2400 København NV (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2019-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 34, 2400 København NV (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-18 tilføjes Binavne: VENZO.nxt A/S, V.nxt A/S (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-03-01 tilføjes Vedtægter: 2019-03-01 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-24 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Wendelboe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-01-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Stender-Rechter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 34, 2400 København NV (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Søren Luplau-Pagh (direktør) (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2019-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor salg og leverance af AI projekter, digitale transformationsprojekter, udvikling af digitale produkter samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Christoffer Mors Holding ApS, VNZ Holding A/S (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2019-01-01 tilføjes Navne: VENZO.nxt AI A/S (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Rikke Wümpelmann Juhl, Dennis Meldhedegaard-Nielsen, Lars Stender-Rechter, Christoffer Mc Carthy Mors (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Rikke Wümpelmann Juhl, Dennis Meldhedegaard-Nielsen, Lars Stender-Rechter (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Stiftere: VNZ Holding A/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsens formand i fællesskab eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2019-01-01 tilføjes Vedtægter: 2019-01-01 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-08)