Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-23 fjernes Bestyrelse: Mathilde Fårbæk Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-10-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Romlundvej 51, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Bestyrelse: Mathilde Fårbæk Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Marc Sivebæk (direktør) (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er køb, salg samt opførsel af grunde og huse samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@vkons.dk (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Vestergaard Group ApS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Navne: Vestergaard Udstillingshuse ApS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Steffen Bo Vestergaard (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-01-01 tilføjes Stiftere: Vestergaard Group ApS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktørerne i forening, af en direktør og bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Vedtægter: 2019-01-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-14)