Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | RegnskabOgBoafslutning | Virksomhedsstatus | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2022-03-27 fjernes Legale ejere: Kielland's Malerservice ApS (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2021-07-13 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 Statstidende Dekret
Den 2020-11-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-08 fjernes Direktion: Tore Kielland (direktør) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tubberupvænge 34, 2730 Herlev (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Tore Kielland (direktør) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med huder, skind og læder (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Kielland's Malerservice ApS (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2019-01-01 tilføjes Navne: Valravnen ApS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Christina Dianna Hertzberg Kielland (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Stiftere: Kielland's Malerservice ApS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Vedtægter: 2019-01-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-08)