Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-05 tilføjes Navne: AS Taxa ApS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-04 fjernes Navne: AS Taxa IVS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-05 tilføjes Vedtægter: 2021-10-05 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 tilføjes Navne: AS Taxa IVS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2020-06-08 fjernes Navne: DT7187 IVS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-09 tilføjes Vedtægter: 2020-06-09 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2020-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervangen 22, 2. th., 8260 Viby J (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 135, 2830 Virum (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-04-01 tilføjes Direktion: Ilhan Secmen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-04-01 fjernes Direktion: Stine Falck (direktør) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: Ilhan Secmen (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-04-01 fjernes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-04-01 tilføjes Reelle ejere: Ilhan Secmen (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-04-01 tilføjes Vedtægter: 2020-04-01 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 135, 2830 Virum (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-01-10 tilføjes Direktion: Stine Falck (direktør) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-01-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive taxivirksomhed samt andet beslægtet virke (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2019-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2019-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-10 (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2019-01-10 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2019-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2019-01-10 tilføjes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-01-10 tilføjes Navne: DT7187 IVS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2019-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2019-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2019-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2019-01-10 tilføjes Stiftere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2019-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2019-01-10 tilføjes Vedtægter: 2019-01-10 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2019-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-13)