Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Alfedalen 1, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-28 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-28 fjernes Kontaktoplysninger: bj@b-jessen.dk (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-28 fjernes Legale ejere: Jack Lødsen Jeppesen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-28 fjernes Navne: BBJ EL IVS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-28 fjernes Reelle ejere: Jack Lødsen Jeppesen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-28 fjernes Stiftere: SBBJ Holding IVS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-10-11 fjernes Direktion: Brian Blankensteiner Jessen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alfedalen 1, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Brian Blankensteiner Jessen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-01-01 tilføjes Formål: 1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed med fokus på El arbejde, og aktiviteter som efter direktionens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bj@b-jessen.dk (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Jack Lødsen Jeppesen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-01 tilføjes Navne: BBJ EL IVS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jack Lødsen Jeppesen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-01 tilføjes Stiftere: SBBJ Holding IVS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktion (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-01-01 tilføjes Vedtægter: 2019-01-01 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-12)