Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frederik William Løwe Lassen | 23.08.2021 | adm. dir |
Tonny Lassen | 23.08.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frederik William Løwe Lassen | 01.05.2020 | 20.08.2021 | adm. dir |
Tonny Lassen | 01.05.2020 | 20.08.2021 | direktør |
Tonny Lassen | 21.01.2020 | 30.04.2020 | adm. dir |
Stine Falck | 10.01.2019 | 21.01.2020 | direktør |