Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Kapital | Navne | Virksomhedsform | Revision fravalgt | ||||
Legale ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2019-01-23 sletter virksomheden Ejerskaber: ProCon Group ApS. (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-14 sletter virksomheden Ejerskaber: ProCon Group ApS. (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2020-04-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Latyrusparken A/S. (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2021-09-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ProCon Group ApS. (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2022-12-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET STRANDVEJEN 10 ApS. (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2023-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HE Marine A/S. (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-09-25 tilføjes Vedtægter: 2023-09-25 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnevej 6, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2023-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 16, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-09-30 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-20 tilføjes Navne: Group 4SP ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-19 fjernes Navne: Group 4SP IVS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-20 tilføjes Vedtægter: 2021-09-20 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2021-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2020-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 16, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2020-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 16, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-01-18 tilføjes Legale ejere: Frederik Søgaard Poulsen, Jonna Søgaard Poulsen, Casper Søgaard Poulsen, Claus Jørgen Søgaard Poulsen (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2019-01-17 fjernes Legale ejere: Frederik Søgaard Poulsen, Jonna Søgaard Poulsen, Casper Søgaard Poulsen, Claus Jørgen Søgaard Poulsen (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2019-01-11 tilføjes Legale ejere: Frederik Søgaard Poulsen, Jonna Søgaard Poulsen, Casper Søgaard Poulsen, Claus Jørgen Søgaard Poulsen (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2019-01-18 tilføjes Vedtægter: 2019-01-18 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-01-11 tilføjes Vedtægter: 2019-01-11 (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 16, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-01-11 tilføjes Direktion: Claus Jørgen Søgaard Poulsen (direktør) (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre kapitalselskaber, samt anden aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-11 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-11 tilføjes Navne: Group 4SP IVS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-01-11 tilføjes Reelle ejere: Frederik Søgaard Poulsen, Jonna Søgaard Poulsen, Casper Søgaard Poulsen, Claus Jørgen Søgaard Poulsen (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2019-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2019-01-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2019-01-11 tilføjes Stiftere: Jonna Søgaard Poulsen, Frederik Søgaard Poulsen, Claus Jørgen Søgaard Poulsen, Casper Søgaard Poulsen (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-11)